Pendidikan Sains Aplikatif, Matematika Menarik dan Karya Ilmiah

Trik dan Tips Menghitung Yang Lebih Cepat (6) : Perkalian dengan bilangan 21, 31, 41 dan Seterusnya

Trik dan Tips Menghitung Yang Lebih Cepat (6) : Perkalian dengan bilangan 21, 31, 41 dan Seterusnya
Untuk perkalian dengan bilangan-bilangan tersebut cara yang paling mudah adalah dengan cara perkalian nilai tempat, Cara perhitungan ini bisa kita gunakan ketika kita mengalikan bilangan puluhan biasa dengan bilangan puluhan yang berakhiran satu, misalnya 35 x 21, 16 x 31, 54 x 81, 85 x 21, dan 55 x 41, inti perhitungan ini adalah kita mengalikan dahulu bilangan yang kita kalikan dengan puluhan kemudian kita kalikan dengan satuannya, berikut contoh-contoh perhitungannya
Contoh 1 : Berapa hasil perkalian 35 x 21
Langkah 1 : Kita kalikan dulu 35 dengan 20 = 35 x 20 = 700
Langkah 2 : Kita kalikan 35 dengan 1 = 35 x 1 = 35
Langkah 3 : Kita tambahkan hasil perkalian tersebut tersebut menjadi 700 + 35 = 735
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    35    
    21 x
    35 x 20 = 700
    35 x 1 =   35 +
   700 + 35 = 735
                        
Jadi hasil perkalian dari 35 x 21 adalah 735

Contoh 2 : Berapa hasil perkalian 16 x 31
Langkah 1 : Kita kalikan dulu 16 dengan 30 = 16 x 30 = 480
Langkah 2 : Kita kalikan 16 dengan 1 = 16 x 1 = 16
Langkah 3 : Kita tambahkan hasil perkalian tersebut tersebut menjadi 480 + 16 = 496
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    16    
    31 x
    16 x 30 = 480
    16 x 1 =    16+
   480 + 16 = 496
                        
Jadi hasil perkalian dari 16 x 31 adalah 496

Contoh 3 : Berapa hasil perkalian 54 x 81
Langkah 1 : Kita kalikan dulu 54 dengan 80 = 54 x 80 = 4320
Langkah 2 : Kita kalikan 54 dengan 1 = 54 x 1 = 54
Langkah 3 : Kita tambahkan hasil perkalian tersebut tersebut menjadi 4320 + 54 = 4374
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    54    
    81 x
    54 x 80 = 4320
    54 x 1 =    54+
4320 + 54 = 4374
                        
Jadi hasil perkalian dari 54 x 81 adalah 4374

Contoh 4 : Berapa hasil perkalian 85 x 21
Langkah 1 : Kita kalikan dulu 85 dengan 20 = 85 x 20 = 1700
Langkah 2 : Kita kalikan 85 dengan 1 = 85 x 1 = 85
Langkah 3 : Kita tambahkan hasil perkalian tersebut tersebut menjadi 1700 + 85 = 1785
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    85    
    21 x
    85 x 20 = 1700
    85 x 1 =    85+
 1700 +85 = 1785
                        
Jadi hasil perkalian dari 85 x 21 adalah 1785

Contoh 5 : Berapa hasil perkalian 55 x 41
Langkah 1 : Kita kalikan dulu 55 dengan 40 = 55 x 40 = 2200
Langkah 2 : Kita kalikan 55 dengan 1 = 55 x 1 = 55
Langkah 3 : Kita tambahkan hasil perkalian tersebut tersebut menjadi 2200 + 51 = 2251
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    55    
    41 x
    55 x 40 = 2200
    55 x 1 =    55+
 2200 + 55 =2251
                        
Jadi hasil perkalian dari 16 x 31 adalah 2251

Coba kita lakukan cara ini secara teratur disetiap ada perhitungan sejenis ini, akan kecepatan menghitung kita akan lebih cepat, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada trik dan tips menghitung cepat berikutnya

No comments:

Post a Comment