Pendidikan Sains Aplikatif, Matematika Menarik dan Karya Ilmiah

Trik dan Tips Menghitung Yang Lebih Cepat (12) : Pengkuadratan Cepat Bilangan Berakhiran 3 dan 7

Trik dan Tips Menghitung Yang Lebih Cepat (12) : Pengkuadratan Cepat Bilangan Berakhiran 3 dan 7
Untuk melengkapi pada perhitungan sebelumnya yaitu pada pengkuadratan bilangan yang berakhiran 1 dan 9, 2 dan 8, kali ini merupakan lanjutan dari pengkuadratan bilangan-bilangan tersebut, yaitu pengkuadratan bilangan yang berakhiran 3 dan 7, prinsip yang yang digunakan masih tetap sama seperti pada pengkuadratan bilangan yang berakhiran satu dan sembilan, dua dan delapan, hanya yang kita tambahkan adalah angka 9 bukan 1 dan 4, sebagai contoh kita ambil bilangan-bilangan misalnya 13 x 13, 17 x 17, 23 x 23, 27 x 27, 83 x 83 dan 87 x 87 dan lain sebagainya, berikut merupakan cara menghitungnya
Contoh 1 : Berapa hasil perkalian  13 x 13
Langkah 1 : Kita kalikan bilangan sebelum dan sesudah 13 = 10 x 16  = 160
Langkah 2 : Kita tambahkan 9 pada hasilnya = 160 + 9 = 169
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    13  
    13  x
    16
    10  x
  16 
  160 + 9 = 169
                        

Jadi hasil perkalian dari 13 x 13 adalah 169

Contoh 2 : Berapa hasil perkalian  17 x 17
Langkah 1 : Kita kalikan bilangan sebelum dan sesudah 17 = 14 x 20  = 280
Langkah 2 : Kita tambahkan 9 pada hasilnya = 280 + 9 = 289
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    17  
    17  x
    20
    14  x
  28 
  280 + 9 = 289
                        
Jadi hasil perkalian dari 17 x 17 adalah 289

Contoh 3 : Berapa hasil perkalian  23 x 23
Langkah 1 : Kita kalikan bilangan sebelum dan sesudah 23 = 20 x 26  = 520
Langkah 2 : Kita tambahkan 9 pada hasilnya = 520 + 9 = 529
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    23  
    23  x
    26
    20  x
  520  
  520 + 9 = 529
                        

Jadi hasil perkalian dari 23 x 23 adalah 529

Contoh 4 : Berapa hasil perkalian  27 x 27
Langkah 1 : Kita kalikan bilangan sebelum dan sesudah 27 = 30 x 24  = 720
Langkah 2 : Kita tambahkan 9 pada hasilnya = 720 + 9 = 729
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    27  
    27  x
    30
    24  x
  720  
  720 + 9 = 729
                        

Jadi hasil perkalian dari 27 x 27 adalah 729

Contoh 5 : Berapa hasil perkalian  83 x 83
Langkah 1 : Kita kalikan bilangan sebelum dan sesudah 83 = 86 x 80  = 6880
Langkah 2 : Kita tambahkan 9 pada hasilnya = 6880 + 9 = 6889
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    83  
    83  x
    86
    80  x
  688 
  6880 + 9 = 6889
                        

Jadi hasil perkalian dari 83 x 83 adalah 6889

Contoh 6 : Berapa hasil perkalian  87 x 87
Langkah 1 : Kita kalikan bilangan sebelum dan sesudah 87 = 84 x 90  = 7560
Langkah 2 : Kita tambahkan 9 pada hasilnya = 7560 + 9 = 7569
atau dapat kita gambarkan sebagai berikut 
                     
    87  
    87  x
    84
    90  x
  756 
  7560 + 9 = 7560
                        

Jadi hasil perkalian dari 87 x 87 adalah 7560

Untuk perhitungan angka yang cukup besar dalam perkalian ini misalnya pada 84 x 90 atau 86 x 80, kita harus menggunakan perhitungan seperti yang di tunjukan pada tips dan trik disini, yaitu perkalian tanpa menyimpan (tips 1) agar perhitungan bisa mudah dilakukan dan tambah cepat,  semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada trik dan tips perhitungan cepat selanjutnya

No comments:

Post a Comment