Pendidikan Sains Aplikatif, Matematika Menarik dan Karya Ilmiah

Trik dan Tips Menghitung Yang Lebih Cepat (16) : Menghitung Cepat Kuadrat Bilangan yang Berakhiran 6


Pengkuadratan bilangan yang berakhiran dengan angka 5 sudah saya postingkan pada postingan sebelumnya, pengkuadratan bilangan berakhiran 5 ini menjadi dasar untuk perhitungan selanjutnya yaitu pengkudratan bilangan yang berakhiran 6 misalnya 16 x 16, 26 x 26, 36 x 36, 46 x 46,56 x 56, 86 x 86 lain sebagainya, untuk cara menghitungnya adalah kita tinggal mencari angka setelah angka depan bilangan tersebutdan mengkalikan dengan angka depan dan kemudian kita tambahkan angka 25, sama seperti perkalian kuadarat bilangan yang berkhiran 5 hanya dengan menambah bilangan yang di kuadratkan tersebut dan bilangan tersebut di kurangi satu atau lebih mudahnya langsung kita ke contoh cara menghitungnya

Contoh 1 : Berapa hasil perkalian  16 x 16
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 1 yaitu 2
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 1 x 2 = 2
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya 225
Langkah 4 : Kita tambahkan bilangan yang di kuadratkan yaitu 16 dan bilangan yang lebih kecil 1 dari 16 yaitu 15 sehingga  225+ 16 + 15 = 225 + 31 = 256
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    16  
    16  x
    setelah 1 = 2
    1 x 2 = 2
  di + 25 = 225 
225 + 31 = 256
                        
Jadi hasil perkalian dari 16 x 16 adalah 256

Contoh 2 : Berapa hasil perkalian  26 x 26
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 2 yaitu 3
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 2 x 3 = 6
Langkah 3 : kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 625
Langkah 4 : Kita tambahkan bilangan yang di kuadratkan yaitu 26 dan bilangan yang lebih kecil 1 dari 16 yaitu 25 sehingga  625+ 26 + 25 = 225 + 51 = 676
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    26  
    26  x
    setelah 2 = 3
    2 x 3 = 6
  di + 25 = 625 
625+ 51 = 676
                        
Jadi hasil perkalian dari 26 x 26 adalah 676

Contoh 3 : Berapa hasil perkalian  36 x 36
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 3 yaitu 4
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 3 x 4 = 12
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya 1225
Langkah 4 : Kita tambahkan bilangan yang di kuadratkan yaitu 36 dan bilangan yang lebih kecil 1 dari 36 yaitu 35 sehingga  1225+ 36 + 35 = 1225 + 71 = 1296
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    36  
    36  x
    setelah 3 = 4
    3 x 4 = 12
  di + 25 = 1225 
1225 + 71 = 1296
                        
Jadi hasil perkalian dari 36 x 36 adalah 1296

Contoh 4 : Berapa hasil perkalian  46 x 46
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 4 yaitu 5
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 4 x 5 = 20
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 2025
Langkah 4 : Kita tambahkan bilangan yang di kuadratkan yaitu 46 dan bilangan yang lebih kecil 1 dari 46 yaitu 45 sehingga  2025+ 46 + 45 = 2025 + 91 = 2116
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    46  
    46  x
    setelah 4 = 5
    4 x 5 = 20
  di + 25 = 2025 
2025 +91 = 2116
                        
Jadi hasil perkalian dari 46 x 46 adalah 2116

Contoh 5 : Berapa hasil perkalian  56 x 56
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 5 yaitu 6
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 5 x 6 = 30
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 3025
Langkah 4 : Kita tambahkan bilangan yang di kuadratkan yaitu 56 dan bilangan yang lebih kecil 1 dari 56 yaitu 55 sehingga  3025+ 56 + 55 = 3025 + 111 = 3136
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    56  
    56  x
    setelah 5 = 6
    5 x 6 = 30
  di + 25 = 3025 
3025 +111 =3136
                        
Jadi hasil perkalian dari 56 x 56 adalah 3136

Contoh 6 : Berapa hasil perkalian  86 x 86
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 8 yaitu 9
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 8 x 9 = 72
Langkah 3 : kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 7225
Langkah 4 : Kita tambahkan bilangan yang di kuadratkan yaitu 86 dan bilangan yang lebih kecil 1 dari 86 yaitu 85 sehingga  7225+ 86 + 85 = 7225 + 171 = 7396
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    86  
    86  x
    setelah 8 = 9
    8 x 9 = 72
  di + 25 = 7225 
7225+171=7329
                        
Jadi hasil perkalian dari 86 x 86 adalah 7396

Sangat menarik dan mudah bukan, memamg perkalian-perkalian kuadrat sejenis butuh ingatan cara mengerjakannya tetapi kalau sering digunakan dan sudah terbiasa maka akan otomatis ingat cara perkalian kuadrat tersebut, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada postingan selanjutnya

No comments:

Post a Comment