Pendidikan Sains Aplikatif, Matematika Menarik dan Karya Ilmiah

Trik dan Tips Menghitung Yang Lebih Cepat (17) : Menghitung Cepat Kuadrat Bilangan yang Berakhiran 4

Pengkuadratan bilangan yang berakhiran dengan angka 5 yang sudah saya postingkan pada postingan sebelumnya, selain menjadi dasar perhitungan cepat kuadrat bilangan berakhiran 6 juga bisa digunakan untuk pengkruadatan cepat bilangan yang berakhiran 4 misalnya 14 x 14, 24 x 24, 34 x 34, 44 x 44,54 x 54, 84 x 84 lain sebagainya, untuk cara menghitungnya adalah hampir sama dengan pengkuadratan bilangan berakhiran 6 hanya saja kita tinggal mengurangi dengan angka bilangan yang dikuadratkan tersebut dan dikurangi lagi dengan bilangan tersebut yang telah di kurangi satu, atau lebih jelasnya bisa langsung ke contoh perhitunganya berikut

Contoh 1 : Berapa hasil perkalian  14 x 14
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 1 yaitu 2
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 1 x 2 = 2
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya 225
Langkah 4 : Kita kurangi bilangan yang di kuadratkan yaitu 14 dan bilangan yang lebih besar 1 dari 14 yaitu 15 sehingga  225 -14 - 15 = 225 - 29 = 196
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    14  
    14  x
    setelah 1 = 2
    1 x 2 = 2
  di + 25 = 225 
225 - 29 = 256
                        
Jadi hasil perkalian dari 14 x 14 adalah 196

Contoh 2 : Berapa hasil perkalian  24 x 24
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 2 yaitu 3
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 2 x 3 = 6
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 625
Langkah 4 : Kita kurangi bilangan yang di kuadratkan yaitu 24 dan bilangan yang lebih besar 1 dari 24 yaitu 25 sehingga  625 - 24 - 25 = 625 - 49 = 576
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    24  
    24  x
    setelah 2 = 3
    2 x 3 = 6
  di + 25 = 625 
625 - 49 = 576 
                        
Jadi hasil perkalian dari 24 x 24 adalah 576

Contoh 3 : Berapa hasil perkalian  34 x 34
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 3 yaitu 4
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 3 x 4 = 12
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya 1225
Langkah 4 : Kita kurangi bilangan yang di kuadratkan yaitu 34 dan bilangan yang lebih besar 1 dari 34 yaitu 35 sehingga  1225 - 34 - 35 = 1225 - 69 = 1156
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    34  
    34  x
    setelah 3 = 4
    3 x 4 = 12
  di + 25 = 1225 
1225 - 69 = 1156
                        
Jadi hasil perkalian dari 34 x 34 adalah 1156

Contoh 4 : Berapa hasil perkalian  44 x 44
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 4 yaitu 5
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 4 x 5 = 20
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 2025
Langkah 4 : Kita kurangi bilangan yang di kuadratkan yaitu 44 dan bilangan yang lebih besar 1 dari 44 yaitu 45 sehingga  2025 - 44 - 45 = 2025 - 89 = 1936
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    44  
    44  x
    setelah 4 = 5
    4 x 5 = 20
  di + 25 = 2025 
2025 -89 = 1936
                        
Jadi hasil perkalian dari 44 x 44 adalah 1936

Contoh 5 : Berapa hasil perkalian  54 x 54
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 5 yaitu 6
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 5 x 6 = 30
Langkah 3 : Kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 3025
Langkah 4 : Kita kurangi bilangan yang di kuadratkan yaitu 54 dan bilangan yang lebih besar 1 dari 54 yaitu 55 sehingga  3025 - 54 - 55 = 3025 - 109 = 2916
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    54  
    54  x
    setelah 5 = 6
    5 x 6 = 30
  di + 25 = 3025 
3025 - 111 =2916
                        
Jadi hasil perkalian dari 54 x 54 adalah 2916

Contoh 6 : Berapa hasil perkalian  84 x 84
Langkah 1 : Kita cari angka setelah angka depan 8 yaitu 9
Langkah 2 : Kita kalikan angka depan dengan angka sesudahnya maka 8 x 9 = 72
Langkah 3 : kita tambahkan 25 sehingga hasilnya adalah 7225
Langkah 4 : Kita kurangi bilangan yang di kuadratkan yaitu 84 dan bilangan yang lebih besar 1 dari 84 yaitu 85 sehingga  7225 - 84 - 85 = 7225 - 169 = 7056
atau kita gambarkan sebagai berikut
                     
    84  
    84  x
    setelah 8 = 9
    8 x 9 = 72
  di + 25 = 7225 
7225-171=7056
                        
Jadi hasil perkalian dari 84 x 84 adalah 7056

Karena ada pengurangan, maka sebaiknya menghitung pengurangan tersebut dengan cara trik yang sudah saya postingkan sebelumnya yaitu pada Pengurangan dengan pengurangan berlebihan, penghitungan kuadarat ini memang relatif lebih sulit dibanding dengan pengkuadratan bilangan yang berakhiran 6, tetapi tentu saja latihan teratur pengurangan bilanagan dapat mempercepat perhitungan ini 

No comments:

Post a Comment