Pendidikan Sains Aplikatif, Matematika Menarik dan Karya Ilmiah

Dasar Mental Matematika 16 : Cara Cepat Mengalikan Bilangan Desimal Dengan Mudah (2)

Pada bagian pertama perkalian bilangan desimal terdapat contoh-contoh perhitungan bilangan desiamal dengan mudah, pada bagian ini merupakan contoh lain dari perhitungan angka desimal dengan tingkat soal yang lebih sulit, tetapi dengan prinsip yang sama pada seperti perhitungan sebelumnya maka soal-soal ini tetaplah mudah untuk di kerjakan




Contoh 1. Berapa hasil perkalian 0,014 x 1,4
a. Kita tulis perkalian biasa bilangan tersebut 14 x 14
b. Kita gunakan perkalian bilangan belasan pada dasar mental matematika (2)                                                                  
1.Kita cari selisih kedua bilangan tersebut dari sepuluh   
                   
    +4  +4
    14 x 14 =

2. Kita tambahkan silang angka yang diatas angka tersebut sehingga 14 + 4 = 18 atau 14+ 4= 18
      
    +4  +4
    14 x 14 = 17
3. Karena bilangan puluhan maka kita kalikan 18 dengan 10 atau kita tambah satu nol sehingga menjadi 180
                  
    +4  +4
    14 x 14 =180
                    
4. Kita kalikan selisihnya 4 x 4 = 16, dan kita gabungkan hasilnya sehingga
                 
    180 + 16 =196
5. Kita lihat ada berapa angka dibelakang koma dari 0,014 dan 1,ternyata ada empat angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 0,0196
                  
0,014x1,4=0,0196

Contoh 2. Berapa hasil perkalian 12 x 2,5
a. Kita tulis perkalian bilangan tersebut 12 x 25
b. Kita gunakan perkalian bilangan belasan mendekati 20                                                             
1.Kita cari selisih kedua bilangan tersebut dari dua puluh
                   
           +5
   12 x 25 =
   -8     

2. Kita kurangkan silang angka yang dibawah angka tersebut sehingga 12 + 5 = 17 atau 25 - 8 = 17
      
           +5
12 x 25 = 17 x 20
   -8     
3. Karena bilangan mendekati dua puluh maka kita kalikan 17 dengan 20 atau 17 x 2 = 34 dan ditambah nol sehingga menjadi 340
                  
  96 x 97 =340
                    
4. Kita kalikan selisihnya -8 x 5 = -40, dan kita gabungkan hasilnya sehingga
                 
 340 - 40 = 300
5. Kita lihat ada berapa angka dibelakang koma dari 12 dan  2,5 dan ternyata hanya ada satu angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah
                  
 12 x 2,5 =30,0
Mudah bukan, selamat mencoba dan semoga bermanfaat, sampai jumpa pada postingan selanjutnya

No comments:

Post a Comment