Pendidikan Sains Aplikatif, Matematika Menarik dan Karya Ilmiah

Dasar Mental Matematika 17 : Cara Cepat Mengalikan Bilangan yang Mempunyai Selisih Banyak


Pada dasar mental matematika sebelumnya adalah merupakan perkalian yang selisih dari kedua bilangan tersebut tidak terlalu besar, sehingga mudah dicariakan angka puluhan atau ratusan terdekat, sedangakan bagaimana jika bilangan-bilangan yang dikalikan tersebut mempunyai selisih yang cukup besar misalnya pada perkalian 8 x 29, angka 8 mendekati angka 10, sedangkan angka 29 mendekati angka 30, atau selisih diantara angka 8 dan 29 cukup besar yaitu lebih dari 20, untuk perhitungan-perhitungan seperti ini kita ambil beberapa contoh 8 x 29, 7 x 48, 13 x 42 dan 23 x 87  langsung kita ke perhitungan
contoh 1 : berapa hasil dari 8 x 29 

Contoh 1 : Berapa hasil perkalian  8 x 29
Langkah 1 : Kita cari angka 8 dengan puluhan terdekatnya yaitu 10 (kurang 2)
Langkah 2 : Kita cari angka 29 dengan puluhan terdekatnya yaitu 30 (kurang 1)
Langkah 3 : kita faktorkan angka 10 dan 30 sehingga didapat (10 x 3) dan kita tuliskan didepan angka perkalian tersebut

(10 x 3)   8 x 29 =

Langkah 4 : Kita tuliskan selisih dibawah angkanya sehingga

(10x3)    8 x 29 =
             -2   - 1
Langkah 5. Kita kalikan angka 2 ini dengan bilangan faktor 30 tadi yaitu 3, sehingga 2 x 3 = 6 

(10x3)  8 x 29 =
            -2   - 1
           -6


Langkah 6. Kita kurangi 29 dengan bilangan tadi yaitu 6, sehingga 29-6 = 23, setelah itu baru kita kalikan faktor satunya yaitu 10 sehingga
                 
    23 x10 =230
Langkah 7. Angka 230 adalah sub total, untuk mencari hasil akhir, maka perlu kita tambahkan hasil perkalian selisih bilangan tadi yaitu 2 x 1, sehingga hasilnya adalah
                  
 230 + 2 =232

Contoh 2 : Berapa hasil perkalian  7 x 48
Langkah 1 : Kita cari angka 7 dengan puluhan terdekatnya yaitu 10 (kurang 3)
Langkah 2 : Kita cari angka 48 dengan puluhan terdekatnya yaitu 50 (kurang 2)
Langkah 3 : Kita faktorkan angka 10 dan 50 sehingga didapat (10 x 5) dan kita tuliskan didepan angka perkalian tersebut

(10 x 5)   7 x 48 =


Langkah 4 : Kita tuliskan selisih dibawah angkanya sehingga

(10x5)    7 x 48 =
             -3   - 2
Langkah 5. Kita kalikan angka 3 ini dengan bilangan faktor 50 tadi yaitu 5, sehingga 3 x 5 = 15 

(10x5)  7 x 48 =
            -3   - 2
           -15


Langkah 6. Kita kurangi 48 dengan bilangan tadi yaitu 15, sehingga 48-15 = 33, setelah itu baru kita kalikan faktor satunya yaitu 10 sehingga
                 
    33 x10 =330
Langkah 7. Angka 330 adalah sub total, untuk mencari hasil akhir, maka perlu kita tambahkan hasil perkalian selisih bilangan tadi yaitu 3 x 2 = 6, sehingga hasilnya adalah

 330 + 6 =336

Contoh 3 : Berapa hasil perkalian  13 x 42
Langkah 1 : Kita cari angka 13 dengan puluhan terdekatnya yaitu 10 (lebih 3)
Langkah 2 : Kita cari angka 42 dengan puluhan terdekatnya yaitu 40 (kurang 2)
Langkah 3 : Kita faktorkan angka 10 dan 40 sehingga didapat (10 x 4) dan kita tuliskan didepan angka perkalian tersebut

(10 x 4) 13 x 42 =


Langkah 4 : Kita tuliskan kelebihan tersebut diatas angkanya sehingga

              +3   +2
(10x4)   13 x 42 =

Langkah 5. Kita kalikan angka 3 ini dengan bilangan faktor 40 tadi yaitu 4, sehingga 3 x 4 = 12 

             12
             +3   +2
(10x4)  13 x 42 =

Langkah 6. Kita tambahkan 42 dengan bilangan tadi yaitu 12, sehingga 42+12 = 54, setelah itu baru kita kalikan faktor satunya yaitu 10 sehingga
                 
    54 x 10 =540
Langkah 7. Angka 540 adalah sub total, untuk mencari hasil akhir, maka perlu kita tambahkan hasil perkalian selisih bilangan tadi yaitu 3 x 2 = 6, sehingga hasilnya adalah

 540 + 6 =546
                                    
Contoh 4 : Berapa hasil perkalian  24 x 87
Langkah 1 : Kita cari angka 24 dengan puluhan terdekatnya yaitu 20 (lebih 4)
Langkah 2 : Kita cari angka 87 dengan puluhan terdekatnya yaitu 80 (lebih 7)
Langkah 3 : Kita faktorkan angka 20 dan 80 sehingga didapat (20 x 4) dan kita tuliskan didepan angka perkalian tersebut

(20 x 4) 24 x 87 =


Langkah 4 : Kita tuliskan kelebihan tersebut diatas angkanya sehingga

              +4   +7
(20x4)   24 x 87 =

Langkah 5. Kita kalikan angka 4 ini dengan bilangan faktor 40 tadi yaitu 4, sehingga 4 x 4 = 16 

             16
             +4   +7
(20x4)  24 x 87 =

Langkah 6. Kita tambahkan 87 dengan bilangan tadi yaitu 16, sehingga 87+16 = 103, setelah itu baru kita kalikan faktor satunya yaitu 20 sehingga
                 
   103 x 20 =2060
Langkah 7. Angka 2060 adalah sub total, untuk mencari hasil akhir, maka perlu kita tambahkan hasil perkalian selisih bilangan tadi yaitu 4 x 7 = 28, sehingga hasilnya adalah

 2060 + 28 =2088

 Kelihatan langkahnya rumit, tapi kalau dilakukan dan berlatih berulang-ulang sehingga hafal langkahnya pasti akan mudah dan mengagumkan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada postingan selanjutnya 
                                    

No comments:

Post a Comment